李明远,男,汉族,1965年8月生,陕西吴起人。1999年5月加入中国共产党,1991年3月参加工作,博士研究生学历,工学博士,教授。现任陕西省渭南市委副书记、市政府市长、党组书记。
李明远
中国
汉族
1965年8月日
西安电子科技大学
男
陕西吴起
人物简历
李明远,男,汉族,1965年8月生,陕西吴起人,研究生学历,工学博士,教授,1991年3月参加工作,1999年5月加入中国共产党。历任西安邮电学院电信工程系副主任,陕西省信息产业厅副厅长、党组成员,陕西省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,陕西省人民政府参事室(省文史研究馆)主任、党组成员,陕西省委科学技术工作委员会书记、省科学技术厅厅长,陕西省渭南市委副书记、市长、党组书记,陕西省渭南市委书记,西安市委副书记、市政府党组书记、副市长、代市长。[1]
2019年2月18日,在西安市第十六届人民代表大会第四次会议上当选为西安市人民政府市长。第十三届全国人民代表大会代表,陕西省第十三次党代会代表,陕西省第十三届省委委员,陕西省第十二届人大代表,西安市第十三届市委委员,西安市第十六届人大代表,西安市第十届政协委员。
人物履历
1983年09月至1988年09月,在清华大学无线电系无线电技术与信息专业学习;
1988年09月至1991年03月,在西安电子科技大学通信与信息系统专业学习;
1991年03月至1995年06月,在西安黄河机电股份有限公司通信分公司工作;
1995年06月至2001年05月,任西安邮电学院电信工程系副主任,其间于1993年03月至1996年03月在西安电子科技大学通信与电子系统专业学习,1996年10月至1999年04月在西安交通大学电信学院信科所攻读博士后;
2001年05月至2002年11月,任陕西省信息产业厅副厅长;
2002年11月至2004年01月,任陕西省信息产业厅副厅长、党组成员,其间于2003年03月至2003年06月在陕西省委党校中青一班学习;
2004年01月至2011年06月,任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员;
2011年06月至2013年02月,任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员,省政府参事室(省文史研究馆)主任、党组成员;
2013年02月至2015年01月,任陕西省委科学技术工作委员会书记,省科学技术厅厅长;
2015年01月至2015年03月,任渭南市委副书记、市政府代市长、党组书记;
2015年03月以后,任渭南市委副书记、市政府市长、党组书记;
第十三届全国人民代表大会代表,陕西省十二届人大代表;渭南四届、五届市委委员,市四届、五届人大代表,中国共产党陕西省第十三届委员会委员。
任免信息
2016年12月16日,陕西省渭南市第五届委员会第一次全体会议召开,李明远当选为渭南市委副书记。
2018年3月28日,拟任渭南市委书记。
2019年2月18日,西安市第十六届人民代表大会第四次会议选举李明远为西安市人民政府市长。
您还可以搜索:渭南市委常委名单,渭南长安4s店地址和电话④
本文地址:https://caijingdemo.com/changshi/58341.html