纪馨芳的人物经历
1965年8月至1984年9月历任太原化工厂技术员,党委监察室、组织部干事,机动科副科长,仪表车间副主任、主任;
1984年9月至1985年8月任太原化工厂副总工程师;
1985年8月至1988年8月任太原化工厂党委书记;
1988年8月至1989年12月任太原化工厂厂长;
1989年12月至1992年5月任太原工业大学党委书记;
1992年5月至1997年12月任山西省副省长;
1996年2月兼任中共太原市委书记
1997年12月至2000年1月任中共山西省委常委、太原市委书记;
2000年1月至2001年10月任山西省委副书记兼省委政法委书记,
2000年12月不再兼任省委政法委书记职务。中共十五大代表。
2001年2月至10月任中共山西省委副书记、省第九届人大常委会副主任,党组副书记。
2001年10月至2003年1月任山西省第九届人大常委会副主任,党组副书记。
2003年1月至2005年1月任山西省第十届人大常委会常务副主任,党组副书记。
2005年1月至2008年1月任山西省人大常委会常务副主任、党组书记。
侯伍杰的个人简介
侯伍杰,男,汉族,1945年9月生,山西省盂县人,中央党校研究生学历,1966年7月加入中国共产党,1967年7月参加工作后在天津警备区独立师农场锻炼,任大学生连副班长;
1970年后任岚县东土峪良种场干部,岚县革委会政工组、组织办公室干事,吕梁地区革委会政治部干部、办公室干事,地委组织部干部科干事、副科长;
1977年任吕梁地委组织部副部长;1983年入中央党校培训部中青年干部培训班学习;
1985年7月中央党校毕业后借调省委组织部工作1年;
1986年任长治市委副书记;
1990年任阳泉市委书记;1991年当选为六届省委委员;
1995年任省委宣传部部长;1996年当选为七届省委委员;1997年任省委常委;
2000年1月兼任太原市委书记,同年9月不再担任省委宣传部部长,2001年9月不再担任太原市委书记。
2001年9月,任省委副书记、省委党校校长。
2004年12月被“双规”。2005年,因利用职权收受贿赂,被开除党籍和公职,并被检察机关立案调查,成为山西第一个落马的省级高官。
太原市委书记(太原市市委副书记)
王建功的个人经历
1958年8月参加工作。1956年4月加入中国共产党。大学学历。
1958年8月至1962年2月任山西浑源二中教师、教导处主任,县教育局视导组负责人;
1962年2月至1968年8月任山西雁北地区地委组织部干事、地委秘书;
1968年8月至1969年12月为雁山地革委“学习班”学员、“五七”干校学员,地委政研室主任;
1969年12月至1976年11月任中共山西省怀仁县委副书记;
1976年11月至1980年7月任中共山西省怀仁县委书记、人武部政委;
1980年7月至1981年8月任中共山西省朔县县委书记兼人武部政委;
1981年8月至1983年3月任共青团中央书记处书记(1981年8月十届三中全会增选);
1983年3月至1984年7月任中共阳泉市委书记兼人武部第一政委,中共太原市委书记兼警备区第一政委;
1984年7月至1985年5月任中共山西省委副书记兼太原市委书记、警备区第一政委;
1985年5月至1987年6月任中共山西省委副书记;
1987年6月被免职,8月后调山东省,1987年8月至1990年1月降职担任中共泰安市委副书记、市长;
1990年1月至1991年3月任中共山东省泰安市委书记、军分区党委第一书记;
1991年3月后重新进入省级领导行列,1991年3月15日任山东省副省长、省政府党组成员;
1993年4月在山东省第八届人代会上再次当选为副省长;
1994年12月后调任中共黑龙江省委副书记,并曾兼任省委党校校长、省委政法委书记;
1998年1月任黑龙江省第九届人大常委会主任。1998年11月8日不幸因病在北京逝世,享年62岁。
您还可以搜索:纪馨芳 清洁生产④
本文地址:https://caijingdemo.com/changshi/55409.html