中华人民共和国中央军事委员会副主席是仅次于中华人民共和国中央军事委员会主席的中华人民共和国中央军事委员会的最高领导职务。中央军事委员会主席及副主席、委员的连任届数在宪法并没有限制。由于中国共产党对军队的绝对控制(党指挥枪),任职者通常由中国共产党中央军事委员会主席担任。
中华人民共和国中央军事委员会副主席
上将
许其亮、张又侠
简介
1982年的第五届全国人大五次会议通过的第四部中华人民共和国宪法规定设立国家中央军事委员会,负责领导全国武装力量。而中国共产党亦设有党中央军事委员会。因此形式上存在两个中央军事委员会,即中国共产党中央军事委员会和中华人民共和国中央军事委员会,但是两个委员会的最高负责人(又分别称中共中央军委主席和国家中央军委主席)和副主席除了过渡时期外均为相同的人选。
宪法规定
《中华人民共和国宪法》第三章第四节规定:中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量;中央军事委员会由主席,副主席若干人,委员若干人组成;中央军事委员会实行主席负责制;中央军事委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同;中央军事委员会主席对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。
历届信息
1949年10月-1954年9月
中央人民政府人民革命军事委员会
主席:毛泽东
副主席:朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、程潜
1954年9月-1959年4月
中华人民共和国国防委员会
(1954年9月设立,1975年1月取消)
第一届
主席:毛泽东
副主席:朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英、程潜、张治中、傅作义、龙云(1958年2月罢免)
1959年4月-1965年1月
第二届中华人民共和国国防委员会
主席:刘少奇
副主席:彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英、程潜、张治中、傅作义、卫立煌
1965年1月-1975年1月
第三届中华人民共和国国防委员会
主席:刘少奇
副主席:林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、徐向前、聂荣臻、叶剑英、罗瑞卿、程潜、张治中、傅作义、蔡廷锴
1983年6月-1988年4月
中华人民共和国中央军事委员会
(第六届全国人大期间)
主席:邓小平(1983年6月18日,第六届全国人民代表大会第一次会议选举)
副主席:叶剑英、徐向前、聂荣臻、杨尚昆
1988年4月-1993年3月
中华人民共和国中央军事委员会
(第七届全国人大期间)
主席:邓小平(1990年4月辞职)
(1988年4月8日第七届全国人民代表大会第一次会议选举)
副主席:赵紫阳(1989年6月撤职)、杨尚昆
中华人民共和国中央军事委员会(1993年3月~1998年3月)
主席:江泽民(1993年3月27日八届全国人大一次会议选举)
副主席:刘华清、张震(1993年3月28日八届全国人大一次会议决定)、张万年、迟浩田
中华人民共和国中央军事委员会(1998年3月~2003年3月)
主席:江泽民(1998年3月16日九届全国人大一次会议选举)
副主席:胡锦涛(1999年10月九届全国人大常委会第十二次会议通过)、张万年、迟浩田(1998年3月17日九届全国人大一次会议决定)
中华人民共和国中央军事委员会(2003年3月~2008年3月)
主席:江泽民(十届全国人大一次会议于2003年3月15日选举,2005年3月辞)
胡锦涛(2005年3月13日十届全国人大三次会议选举)
副主席:胡锦涛(至2005年3月)、郭伯雄、曹刚川(十届全国人大一次会议于2003年3月16日决定)、徐才厚(2005年3月14日十届全国人大三次会议任命)
中华人民共和国中央军事委员会(2008年3月~2013年3月)
主席:胡锦涛(十一届全国人大一次会议于2008年3月15日选举)
副主席:习近平(十一届全国人大常委会第十七次会议于2010年10月28日表决决定)、郭伯雄(十一届全国人大一次会议于2008年3月16日决定)
中华人民共和国中央军事委员会(2013年3月~2018年3月)
主席:习近平(十二届全国人大一次会议于2013年3月15日选举)
副主席:范长龙、许其亮(2013年3月15日十二届全国人大一次会议在人民大会堂举行第五次全体会议选举)
中华人民共和国中央军事委员会(2018年3月~)
主席:习近平(十三届全国人大一次会议于2018年3月17日选举)[1]
副主席:许其亮、张又侠(2018年3月18日十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行第一次全体会议选举)